Помогите пожалуйста решить примеры в столбик 350*636*22, 402*125*48. Заранее спасибо

  • 08-08-2007 19:40
  • Просмотры: 4
Ответы ( 1 )
Радик Антипенко
+1
08-08-2007 20:56

1)350*636=222600 2)222600*22=4897200 1)402*125=50250 2)50250*48=2412000 если я помогла тебе добавь в лучшее