Ответы: 1
Sonya Donskaya
2017-11-15 19:45
А) 69*27+31*27=2 700 1) 69*27=1 863 2) 31*27=837 3) 1 863+837=2 700 б) 202*87-102*87=8 700 1) 202*87=17 574 2) 102*87=8 874 3) 17 574-8 874=8 700 в) 977*49+49*23=49 000 1) 977*49=47 873 2) 49*23=1 127 3) 47 873 + 1 127 = 49 000 г) 263*24-163*24=2 400 1) 263*24=6 312 2) 163*24=3 912 3) 6 312-3 912=2 400 д) 38*90-238*90= -18 000 1) 38*90=3 420 2) 238*90=21 420 3) 3 420 — 21 420 = -18 000 е) 603*7+603*93=60 300 1) 603*7=4 221 2) 603*93=56 079 3) 4 221 + 56 079 = 60 300